Hanes ariannol PONTHAFREN ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1035326
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £286.22k | £279.70k | £352.99k | £538.45k | £525.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £303.64k | £331.35k | £353.10k | £406.98k | £435.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £96.78k | £138.97k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £92.54k | £96.78k | N/A | £222.26k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £321.80k | £243.67k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £216.62k | £281.34k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £28 | £15 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £406.92k | £435.24k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £65 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £8.46k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.