ymddiriedolwyr PRISON REFORM TRUST
Rhif yr elusen: 1035525
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lord of Haslemere Harold Mark Carter | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Right Honourable David Gauke | Ymddiriedolwr | 11 March 2022 |
|
|
||||
Rebecca Isha Page | Ymddiriedolwr | 08 February 2022 |
|
|
||||
Shadae Chloe Cazeau | Ymddiriedolwr | 08 February 2022 |
|
|
||||
Dale Simon | Ymddiriedolwr | 08 January 2021 |
|
|
||||
Mifta Choudhury | Ymddiriedolwr | 08 November 2019 |
|
|
||||
Nigel Newcomen | Ymddiriedolwr | 19 September 2019 |
|
|
||||
Muhammad Maqsood Ahmed OBE | Ymddiriedolwr | 11 December 2018 |
|
|||||
Julia Killick | Ymddiriedolwr | 11 December 2018 |
|
|
||||
Dr Benjamin Crewe | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|
||||
Osmond Junior Smart | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||
SIR EDWARD HENRY GARNIER | Ymddiriedolwr | 19 November 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.