Hanes ariannol ABBEYTOWN PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1036588
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.51k | £43.07k | £33.27k | £33.68k | £24.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £35.41k | £32.27k | £31.52k | £24.20k | £25.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £24.63k | N/A | N/A | £25.93k | £23.15k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £27.77k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.