Hanes ariannol THE BARDI ORCHESTRA
Rhif yr elusen: 1036971
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2008 | 31/07/2009 | 31/07/2010 | 31/07/2011 | 31/07/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £39.34k | £35.17k | £48.28k | £35.70k | £28.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £39.27k | £38.87k | £34.28k | £36.20k | £39.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.