Hanes ariannol THE QUEEN'S ROYAL LANCERS REGIMENTAL MUSEUM TRUST
Rhif yr elusen: 1037202
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 30/09/2015 | 30/09/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.82k | £5.97k | £1.41k | £6.40k | £63 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.76k | £6.31k | £1.27k | £941 | £5.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.