Hanes ariannol LITTLE ACORNS NURSERY AT HIGH HALDEN
Rhif yr elusen: 1037519
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2017 | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.49k | £39.35k | £53.57k | £39.03k | £47.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.27k | £37.63k | £49.28k | £41.45k | £44.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £14.38k | £22.09k | £33.11k | £30.02k | £30.74k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | £200 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.