Hanes ariannol WILL WOODLANDS
Rhif yr elusen: 1038274
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £658.86k | £587.77k | £601.70k | £576.00k | £536.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £784.11k | £700.26k | £569.83k | £567.67k | £618.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £185.03k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £262.44k | £191.02k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £369.32k | £375.08k | £367.46k | £332.47k | £322.98k | |
|
Incwm - Arall | £27.10k | £21.67k | £234.24k | £243.52k | £213.64k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £740.65k | £636.54k | £500.27k | £493.53k | £547.01k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £43.46k | £63.72k | £69.56k | £74.14k | £71.17k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.34k | £194.92k | £7.00k | £7.50k | £7.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £43.46k | £63.72k | £69.56k | £74.14k | £71.17k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.