ymddiriedolwyr THE SALE U3A
Rhif yr elusen: 1038280
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carole Barley | Cadeirydd | 04 December 2015 |
|
|
||||
Margaret Loftus | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Ben Cheung | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Kathryn Jane Fyfe | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Jean MacDonald | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Barry Brotherton | Ymddiriedolwr | 08 January 2022 |
|
|
||||
GUY ROBSON | Ymddiriedolwr | 31 March 2021 |
|
|
||||
Charlene Pullan | Ymddiriedolwr | 11 January 2019 |
|
|
||||
judith Ann Lloyd | Ymddiriedolwr | 09 December 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.