Hanes ariannol SISTERS OF THE CROSS AND PASSION
Rhif yr elusen: 1038483
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.22m | £15.50m | £14.50m | £1.05m | £409.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.87m | £16.90m | £65.83m | £10.75m | £1.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.88m | £3.57m | £3.69m | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £450.00k | £2.77m | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.16m | £5.12m | £5.32m | £179.51k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.23m | £4.21m | £1.80m | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.60m | £4.76m | £6.27m | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.14m | £1.12m | £905.88k | £159.87k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £85.72k | £282.71k | £200.61k | £713.39k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.05m | £1.48m | £1.25m | £36.99k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.30m | £13.24m | £14.31m | £2.10m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.57m | £3.66m | £3.41m | £23.65k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £162.20k | £123.24k | £143.48k | £23.17k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £117.51k | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £54.18k | £71.38k | £55.50k | £23.65k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £48.10m | £8.62m | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.