ymddiriedolwyr THE BLOCKLEY EDUCATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 1038688
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon Dana Delap | Cadeirydd | 27 November 2014 |
|
|||||||||||
Dr Stephanie Jennifer Bevan | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||||||||
Helen Cawston | Ymddiriedolwr | 08 March 2020 |
|
|
||||||||||
ROSEMARY THOMPSON | Ymddiriedolwr | 01 December 2017 |
|
|
||||||||||
ALISON NORRIS | Ymddiriedolwr | 01 March 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.