Hanes ariannol FORTY LIMITED
Rhif yr elusen: 1039036
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.47m | £1.36m | £1.68m | £1.47m | £1.78m | |
|
Cyfanswm gwariant | £971.52k | £815.09k | £1.24m | £1.46m | £1.43m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £605.53k | £516.06k | £751.77k | £495.95k | £761.47k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £925.47k | £969.17k | £960.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £866.50k | £842.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £62.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £903.72k | £774.01k | £1.19m | £1.45m | £1.37m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £67.81k | £41.08k | £46.71k | £8.79k | £56.88k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.60k | £3.60k | £6.50k | £8.28k | £8.28k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £880.80k | £661.58k | £292.61k | £37.50k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.