ymddiriedolwyr ADFERIAD RECOVERY LIMITED
Rhif yr elusen: 1039386
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor John Brewster Hunt | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|||||||
Nicholas Don de Figueiredo | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||||
Samina Khan | Ymddiriedolwr | 14 December 2022 |
|
|||||||
Vicki Evans | Ymddiriedolwr | 14 December 2022 |
|
|
||||||
Bishop John David Edward Davies | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|||||||
Dr Andrea Lynne Davies | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|
||||||
Karen Jayne Ozzati | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|
||||||
Richard Owen | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||||
Dean Pulling | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||||
Howard Jones | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|||||||
Rev Sue Northcott | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||||
CLIVE EDMUND WOLFENDALE | Ymddiriedolwr | 08 July 2020 |
|
|||||||
Simon Paul Green | Ymddiriedolwr | 28 May 2014 |
|
|||||||
Dr DYFRIG MORGAN AP DAFYDD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ROBERT CLEDWYN WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.