Hanes ariannol JAMIA MASJID BILAL AND COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 1039448
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £200.54k | £238.85k | £144.43k | £359.69k | £288.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £244.64k | £272.12k | £150.49k | £193.87k | £211.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £122.61k | £75.66k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £71.54k | £7.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.