Hanes ariannol DERBYSHIRE COMMUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1039485
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £754.66k | £966.68k | £1.86m | £696.67k | £723.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £667.00k | £569.94k | £1.86m | £673.46k | £665.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £100.00k | £565.24k | £100.00k | £100.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £250.91k | £301.32k | £1.78m | £1.31m | £606.70k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £15.08k | £44.38k | £4.45k | £150 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.39k | £8.29k | £99.25k | £13.65k | £13.02k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £197.01k | £19.64k | £434.82k | £1.15m | £419.82k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £240.10k | £218.32k | £195.56k | £234.38k | £289.61k | |
|
Incwm - Arall | £456.28k | £443.31k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £620.99k | £521.62k | £1.82m | £627.80k | £622.16k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £46.01k | £48.32k | £41.71k | £45.66k | £42.85k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.03k | £22.51k | £28.35k | £35.01k | £38.33k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £389.85k | £317.19k | £1.66m | £447.20k | £490.39k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £31.77k | £32.12k | £29.97k | £33.56k | £30.73k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.