Hanes ariannol Age UK Rotherham Limited
Rhif yr elusen: 1039771
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £920.47k | £826.70k | £845.07k | £747.94k | £831.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £833.42k | £792.85k | £751.55k | £735.92k | £819.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £60.00k | £60.00k | £60.00k | £60.00k | £249.93k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £100.99k | £86.17k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £68.77k | £26.00k | £267.71k | £200.91k | £110.59k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £41.61k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £835.78k | £796.77k | £476.37k | £505.79k | £659.16k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £15.93k | £3.93k | £100.99k | £41.24k | £20.20k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £50.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £833.42k | £792.85k | £751.55k | £735.92k | £819.02k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.13k | £3.60k | £11.98k | £5.73k | £4.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.