Hanes ariannol WANDSWORTH CITIZENS ADVICE BUREAUX LIMITED
Rhif yr elusen: 1040303
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.26m | £1.33m | £1.54m | £1.72m | £1.67m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.24m | £1.29m | £1.47m | £1.67m | £1.60m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £743.55k | £565.95k | £265.50k | £823.15k | £324.74k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £625.74k | N/A | £561.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.94k | £2.31k | £695 | £766 | £2.40k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.56k | £8.84k | £0 | £0 | £5.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.25m | £1.31m | £1.53m | £1.71m | £1.66m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.02k | £4.02k | £2.82k | £1.76k | £4.77k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £9.53k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.22m | £1.27m | £1.45m | £1.65m | £1.58m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £18.54k | £20.39k | £19.34k | £25.51k | £21.27k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £25.15k | £26.77k | £25.15k | £33.74k | £30.83k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.