ymddiriedolwyr WANDSWORTH CITIZENS ADVICE BUREAUX LIMITED
Rhif yr elusen: 1040303
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anshuk Sharma | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Abdirahman Cali Xirsi | Ymddiriedolwr | 21 February 2023 |
|
|
||||
Armando Jose Urdaneta Hernandez | Ymddiriedolwr | 21 February 2023 |
|
|
||||
Susan Jane Wixley | Ymddiriedolwr | 28 July 2020 |
|
|
||||
Lauren Iannarone | Ymddiriedolwr | 28 July 2020 |
|
|
||||
Sumathi Narayanan Menon | Ymddiriedolwr | 28 July 2020 |
|
|
||||
Dylan Brooks | Ymddiriedolwr | 23 May 2018 |
|
|
||||
Ben Dulieu | Ymddiriedolwr | 23 May 2018 |
|
|
||||
Teresa Susan Wilson Marshall | Ymddiriedolwr | 23 November 2016 |
|
|
||||
JONATHAN MOGFORD | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.