Hanes ariannol LINCOLNSHIRE COUNCIL FOR VOLUNTARY YOUTH SERVICES
Rhif yr elusen: 1040506
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £195.22k | £102.78k | £62.88k | £104.42k | £53.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £182.78k | £116.29k | £89.05k | £92.52k | £146.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £100.00k | £100.00k | £50.00k | £100.00k | £50.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.