Hanes ariannol VINTAGE TRAINS CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1040904
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.54m | £3.46m | £1.30m | £1.60m | £4.02m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.31m | £4.18m | £1.60m | £1.87m | £3.99m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £22.27k | N/A | £116.88k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £623.05k | £31.68k | £21.00k | £124.82k | £58.56k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.77m | £3.37m | £947.20k | £1.35m | £3.02m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £34.70k | £34.00k | £1.40k | £96 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £150 | £1.76k | £7.13k | £7.59k | £8.01k | |
|
Incwm - Arall | £150.00k | £22.27k | £290.39k | £116.88k | £940.55k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £17.11k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £199.97k | £175.73k | £501.24k | £290.14k | £153.81k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.11m | £0 | £0 | £0 | £3.83m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.97k | £17.20k | £17.70k | £24.78k | £26.64k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £127.17k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £4.00m | £1.10m | £1.58m | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.