ymddiriedolwyr SPRINGFIELD PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1041085
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICOLA JAYNE PHIPPS | Cadeirydd | 06 October 2015 |
|
|
||||
Isabelle Louise Stevenson | Ymddiriedolwr | 29 February 2024 |
|
|
||||
Sophie Chester | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|
||||
Rebecca Chapman | Ymddiriedolwr | 22 February 2023 |
|
|
||||
Nikki Lauren Vincent | Ymddiriedolwr | 26 September 2017 |
|
|
||||
PETER ELLIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.