Hanes ariannol YMCA St Paul's Group
Rhif yr elusen: 1041923
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.61m | £25.74m | £23.72m | £24.53m | £26.32m | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.56m | £24.92m | £23.37m | £24.43m | £26.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £1 | £4.15m | £4.20m | £3.53m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1 | £2.11m | £526.50k | £210.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £21.63k | £20.01k | £40.39k | £9.94k | £15.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £580.38k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £24.01m | £25.68m | £23.33m | £24.52m | £26.29m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £35.24k | £40.02k | £463 | £192 | £19.00k | |
|
Incwm - Arall | £954.56k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £23.55m | £24.90m | £23.37m | £24.43m | £25.19m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.11k | £15.11k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £211.82k | £63.07k | £68.23k | £66.00k | £86.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.14k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £982.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.