Hanes ariannol THE FAY MITCHELL MEMORIAL TRUST
Rhif yr elusen: 1041952
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 21/05/2010 | 21/05/2011 | 21/05/2012 | 21/05/2013 | 21/05/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.70k | £1.37k | £1.69k | £620 | £520 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.50k | £1.25k | £1.14k | £500 | £1.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.