ymddiriedolwyr BIRDLIFE INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1042125
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imad Al Atrash | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Mika Asikainen | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
JOHN GREGORY | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|||||
Christie Constantine | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Dr Michael Russell Wheldon Rands | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|||||
Nunia Teresa Thomas | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Dr Rabindra Vikash Vanapalli Tatayah | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Khadija Bourass | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Fadi Naseer | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Dian Agista Prihanggalasari | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Kjetil Aadne Solbakken | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Dr Sheku Kamara | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Ishana Thapa | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Lieven de Schamphelaere | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Dr Rodrigo Wilber Soria Auza | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Martin Philip Birch | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||
Amanda Rosalia Acosta | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
Rebecca Susan Speight | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|
||||
Andrew Raymond Couturier | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|
||||
Alfred duPont Chandler III | Ymddiriedolwr | 04 December 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.