ymddiriedolwyr BASINGSTOKE WEST DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 1042738
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Leon Gath | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|
||||
Divya Mathew | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Jon Locke | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
Patricia Warmington | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|
||||
Jesus Cordero-Salvado | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|
||||
Kirsty Holdsworth | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|
||||
Katherine Birch | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|
||||
Joshua Hensman | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Richard Kiy | Ymddiriedolwr | 23 April 2015 |
|
|
||||
Julie Jacobs | Ymddiriedolwr | 01 January 2012 |
|
|
||||
ALAN BIRTLES | Ymddiriedolwr | 17 June 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.