ymddiriedolwyr KINGSWELL JUNIOR SCHOOL FUND
Rhif yr elusen: 1044304
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Otterburn | Ymddiriedolwr | 31 August 2021 |
|
|
||||
COLIN SHEPHERD | Ymddiriedolwr | 26 September 2018 |
|
|
||||
COUNCILLOR DAVID ELLIS | Ymddiriedolwr | 13 March 2018 |
|
|
||||
McNichol Steven | Ymddiriedolwr | 08 March 2018 |
|
|
||||
PAUL RICHARD KEY | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
MR PAUL PEET | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
Emma Louise Bowler | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Robert Buckby | Ymddiriedolwr | 17 December 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.