Hanes ariannol TRENT VINEYARD
Rhif yr elusen: 1044369
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.16m | £3.37m | £3.22m | £3.26m | £3.76m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.21m | £3.22m | £3.10m | £3.47m | £4.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £243.10k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.32m | £2.59m | £2.85m | £2.54m | £2.60m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £781.00k | £641.60k | £184.64k | £564.57k | £1.00m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £56.20k | £137.50k | £184.16k | £152.94k | £155.12k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.00k | £1.40k | £355 | £596 | £5.67k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £628 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.63m | £2.64m | £2.91m | £3.06m | £3.32m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £187.70k | £410.96k | £715.82k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £38.80k | £66.40k | £0 | £74.90k | £77.54k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £574.30k | £583.70k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.