Hanes ariannol THE MAVIS GOTTO TRUST
Rhif yr elusen: 1044437
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 03/07/2008 | 03/07/2009 | 03/07/2010 | 03/07/2011 | 03/07/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.17k | £8.35k | £5.98k | £5.62k | £1.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £243 | £166 | £7.60k | £7.60k | £69.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.