ymddiriedolwyr COLCHESTER AND NORTH EAST ESSEX BUILDING PRESERVATION TRUST
Rhif yr elusen: 1044514
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMON ANDREW DALTON HALL MBE DL | Cadeirydd | 14 June 2011 |
|
|||||
Gary Armstrong | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
David Balcombe | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|
||||
Leila Anne Dorothee Kleineidam | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Simon Matthew East | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Paul Bowman | Ymddiriedolwr | 03 December 2015 |
|
|
||||
William Edmund Hayton | Ymddiriedolwr | 14 June 2011 |
|
|
||||
CHRIS BETTS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDREW GUY MARSDEN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ANDREW CRAYSTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.