Hanes ariannol ARTSADMIN
Rhif yr elusen: 1044645
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.82m | £2.22m | £2.12m | £2.31m | £1.72m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.27m | £2.55m | £2.08m | £2.71m | £1.84m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £992.00k | £997.41k | £42.22k | £266.05k | £36.70k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £535.87k | £537.45k | £617.59k | £826.42k | £822.95k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £89.32k | £83.01k | £0 | £23.47k | £10.04k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.17m | £1.60m | £1.50m | £1.46m | £886.81k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.21k | £4.82k | £1.33k | £146 | £174 | |
|
Incwm - Arall | £17.22k | £0 | £3.79k | £5.90k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.08m | £2.36m | £2.01m | £2.65m | £1.74m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £50.96k | £197.35k | £68.15k | £996 | £63.17k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.65k | £0 | £0 | £15.00k | £39.68k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £143.67k | £0 | £0 | £58.34k | £35.65k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.