ymddiriedolwyr KARIBUNI CHILDREN
Rhif yr elusen: 1044872
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIGEL HARDING ROBERTS | Cadeirydd | 29 January 2015 |
|
|
||||
Dr Hellen Oluoko Okello | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|||||
Dennis Edward Readman | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||
Charlotte Sarah Louise Roberts | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||
Lawrence Charles Dickinson | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|||||
Steven Kanyatte | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|
||||
David Patrick Farmer | Ymddiriedolwr | 23 April 2020 |
|
|
||||
Michael Johnston | Ymddiriedolwr | 23 January 2020 |
|
|||||
JOY MURPHY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.