ymddiriedolwyr KIRTLINGTON SCHOOL FRIENDS
Rhif yr elusen: 1044990
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hazel Baker | Cadeirydd | 13 September 2018 |
|
|
||||
Catherine Burgess | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|||||
Cher Potter | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
Annabel Suarez | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
Sonia Marcela Pratt | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Emily Dougall | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
Nicola Allison | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|||||
HANNAH COLE | Ymddiriedolwr | 13 September 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.