Hanes ariannol THE GREEN ALLIANCE TRUST
Rhif yr elusen: 1045395
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.61m | £1.95m | £2.21m | £2.75m | £2.97m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.58m | £1.75m | £1.81m | £2.37m | £2.86m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £40.00k | £84.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £78.79k | £64.19k | £181.14k | £332.36k | £384.40k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.52m | £1.88m | £2.03m | £2.42m | £2.58m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.67k | £1.67k | £370 | £213 | £7.88k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.54m | £1.70m | £1.70m | £2.26m | £2.68m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £35.62k | £57.09k | £112.80k | £109.85k | £174.66k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £33.31k | £31.32k | £34.15k | £41.10k | £50.37k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.