ymddiriedolwyr THE GREEN ALLIANCE TRUST
Rhif yr elusen: 1045395
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Sandys | Cadeirydd | 04 July 2023 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Reeves | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|||||
Professor Anusha Shah | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Dhara Vyas | Ymddiriedolwr | 26 July 2022 |
|
|
||||
Dr Craig Lindsay Bennett | Ymddiriedolwr | 19 May 2020 |
|
|
||||
Benet Northcote | Ymddiriedolwr | 17 July 2018 |
|
|||||
Rita Clifton CBE | Ymddiriedolwr | 17 July 2018 |
|
|||||
Paul Lambert | Ymddiriedolwr | 21 September 2017 |
|
|
||||
DAVID BALDOCK | Ymddiriedolwr | 28 September 2016 |
|
|||||
ALISON MARY AUSTIN OBE | Ymddiriedolwr | 23 September 2015 |
|
|
||||
DAME FIONA CLAIRE REYNOLDS DBE | Ymddiriedolwr | 08 December 1998 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.