ymddiriedolwyr DEMENTIA MATTERS
Rhif yr elusen: 1045517
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (107 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Douglas Reid | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
William Wilson | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|||||
Kamaljit Sidhu | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|||||
Jeanette Scott | Ymddiriedolwr | 29 June 2021 |
|
|
||||
Dr Andrew Fairbairn | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
Lionel Roderic Joyce | Ymddiriedolwr | 31 March 2021 |
|
|||||
David Lovenbury | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.