Hanes ariannol AGE CONCERN ISLINGTON
Rhif yr elusen: 1045623
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.67m | £1.56m | £1.50m | £1.53m | £1.83m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.59m | £1.53m | £1.34m | £1.30m | £1.66m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.57m | £1.50m | £1.42m | £1.46m | £1.69m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £31.49k | £29.79k | £80.93k | £66.77k | £55.93k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £7.17k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.63m | £1.52m | £1.42m | £1.46m | £1.76m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.98k | £4.29k | £3.28k | £4.93k | £14.65k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £20.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.58m | £1.52m | £1.33m | £1.29m | £1.64m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £12.25k | £4.96k | £2.94k | £17.49k | £16.31k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.11k | £18.25k | £16.79k | £15.53k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.