ymddiriedolwyr THE MILLENNIUM MEMORIAL HALL TRUST
Rhif yr elusen: 1045690
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbara Kathleen Kingston | Cadeirydd | 09 May 2022 |
|
|
||||
Clifford Morton | Ymddiriedolwr | 04 April 2024 |
|
|
||||
Geoffrey Paul Cox | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|||||
Timothy Drysdale Jackson | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|||||
Edward Maun | Ymddiriedolwr | 25 October 2021 |
|
|
||||
Stephen Handford | Ymddiriedolwr | 27 September 2021 |
|
|
||||
Frances Martin | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|||||
Donna Oliver | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
Terence Rath | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.