Hanes ariannol COMMUNITY LINCS
Rhif yr elusen: 1046569
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £727.96k | £660.70k | £756.66k | £880.38k | £524.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £695.66k | £670.35k | £714.77k | £813.59k | £850.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £244.80k | £136.44k | £114.94k | £37.24k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £31.59k | £30.28k | £32.00k | £35.26k | £53.31k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £91.30k | £88.13k | £95.01k | £92.91k | £63.50k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £604.78k | £542.19k | £629.60k | £751.79k | £407.71k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £287 | £108 | £51 | £421 | £411 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £631.79k | £602.22k | £664.73k | £745.97k | £450.25k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £63.86k | £64.83k | £50.04k | £66.65k | £35.41k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.37k | £5.51k | £5.66k | £286 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £3.29k | £0 | £962 | £365.07k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.