Hanes ariannol ADSIS
Rhif yr elusen: 1047194
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.09m | £1.35m | £1.54m | £1.37m | £706.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.08m | £1.27m | £1.39m | £1.34m | £818.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £240 | £87 | £431 | £3.22k | £524 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £25.83k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.03m | £1.34m | £1.53m | £1.36m | £696.33k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £19.06k | £4.61k | £983 | £1.11k | £2.84k | |
|
Incwm - Arall | £14.13k | £6.28k | £4.91k | £7.72k | £6.61k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £947.27k | £1.23m | £1.36m | £1.30m | £799.51k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £72.15k | £34.61k | £32.05k | £36.11k | £19.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.