Hanes ariannol THE SHEFFIELD ROYAL SOCIETY FOR THE BLIND
Rhif yr elusen: 1047257
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.92m | £2.19m | £1.90m | £1.96m | £2.14m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.02m | £2.12m | £1.97m | £2.02m | £2.38m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £182.22k | £171.14k | £171.00k | £179.00k | £90.64k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £138.04k | £23.72k | £125.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £404.40k | £521.38k | £266.82k | £417.11k | £446.61k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.20m | £1.25m | £1.24m | £1.22m | £1.39m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.07k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £308.60k | £269.27k | £252.19k | £285.96k | £300.70k | |
|
Incwm - Arall | £5.00k | £153.26k | £143.04k | £28.72k | £5.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £202.71k | £375.97k | £143.40k | £248.10k | £225.80k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.94m | £2.02m | £1.90m | £1.92m | £2.26m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £86.48k | £90.82k | £70.94k | £95.74k | £119.21k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.14k | £10.45k | £13.85k | £15.64k | £17.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £10.13k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.