ymddiriedolwyr THE SHEFFIELD ROYAL SOCIETY FOR THE BLIND
Rhif yr elusen: 1047257
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD ANTHONY FROST | Cadeirydd | 03 November 2016 |
|
|||||
Steven John Hambleton | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|||||
Gary Smith | Ymddiriedolwr | 03 November 2022 |
|
|
||||
DALJIT KAUR | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|||||
Robert Jan Michiel Nolan | Ymddiriedolwr | 05 November 2020 |
|
|||||
Katrina Maria Hulse | Ymddiriedolwr | 31 January 2014 |
|
|
||||
Stephen Guy Blacksell | Ymddiriedolwr | 31 January 2014 |
|
|
||||
CATHERINE JANE PATTISON | Ymddiriedolwr | 02 April 2013 |
|
|
||||
NORMAN WRAGG OBE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EUIN ROBERT HILL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.