ymddiriedolwyr FRIENDS OF MOUNT ATHOS
Rhif yr elusen: 1047287
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Aphrodite Papayianni | Ymddiriedolwr | 09 January 2024 |
|
|
||||
Fr Stephen Tobias Ralph Platt | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|||||
Nikolaus Harff | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||
PETER JAMES STEVENSON | Ymddiriedolwr | 10 September 2019 |
|
|
||||
Hugo Grimwood | Ymddiriedolwr | 11 March 2019 |
|
|
||||
Christopher Thomas | Ymddiriedolwr | 11 March 2019 |
|
|
||||
Dr Nicholas Fennell | Ymddiriedolwr | 16 June 2018 |
|
|
||||
PETER LEA | Ymddiriedolwr | 26 June 2012 |
|
|
||||
Dr DIMITRIOS OIKONOMOU | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr GRAHAM SPEAKE FSA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.