Hanes ariannol Action Against Hunger UK
Rhif yr elusen: 1047501
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.96m | £45.99m | £50.79m | £2.00m | £41.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £43.02m | £46.36m | £51.27m | £1.17m | £39.14m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £33.52m | £27.64m | £36.74m | N/A | £12.51m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.12m | £4.38m | £3.57m | £1.93m | £6.02m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £40.13k | £0 | £10.80k | £12.78k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £38.77m | £41.58m | £46.95m | £0 | £35.09m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.06k | £10.59k | £5.03k | £684 | £10.67k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £17.31k | £255.41k | £52.92k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £19.53k | £0 | £0 | £0 | £11.66k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £40.70m | £44.39m | £49.62m | £0 | £36.80m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.32m | £1.98m | £1.64m | £1.17m | £2.34m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £66.26k | £116.41k | £0 | £40.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.