Dogfen lywodraethu ROCHDALE BOROUGH SHOPMOBILITY
Rhif yr elusen: 1047613
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12 JUNE 1995 AS AMENDED ON 19 NOVEMBER 1996, 9 NOVEMBER 2000, 27 FEBRUARY 2002, 20 JULY 2005 AND 27 SEPTEMBER 2006. as amended on 11 Oct 2017 as amended on 26 Sep 2019
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF PERSONS,IN PARTICULAR THE DISABLED THE SICK OR THE AGED WHO HAVE LIMITED MOBILITY, IN PARTICULAR BUT WITHOUT LIMITATION BY THE PROVISION OF WHEELCHAIRS AND SIMILAR EQUIPMENT WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR MOBILITY AND THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
METROPOLITAN BOROUGH OF ROCHDALE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.