ymddiriedolwyr MANCHESTER CITY GALLERIES TRUST
Rhif yr elusen: 1048581
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Francis Stephenson | Ymddiriedolwr | 17 May 2024 |
|
|
||||
ZOE CLAIRE DUNBAR | Ymddiriedolwr | 28 July 2023 |
|
|
||||
Viktoria Barillova | Ymddiriedolwr | 28 July 2023 |
|
|
||||
Jo Beggs | Ymddiriedolwr | 28 July 2023 |
|
|
||||
Stuart Paul Wood | Ymddiriedolwr | 05 November 2021 |
|
|
||||
Andrew Graham Palmer | Ymddiriedolwr | 05 November 2021 |
|
|
||||
Richard Guy Pulford | Ymddiriedolwr | 23 October 2020 |
|
|
||||
James Robert Mycock | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|
||||
John Matthew Williams | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.