Hanes ariannol MANOR LODGE SCHOOL
Rhif yr elusen: 1048874
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.15m | £5.13m | £5.30m | £5.93m | £6.41m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.75m | £4.79m | £4.86m | £5.25m | £5.79m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £171.49k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £21.42k | £18.97k | £5.70k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £31.71k | £9.46k | £11.81k | £30.65k | £76.04k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.10m | £4.90m | £5.19m | £5.84m | £6.24m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £19.52k | £21.13k | £7.19k | £12.32k | £92.86k | |
|
Incwm - Arall | £2.70k | £0 | £69.72k | £29.69k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.73m | £4.78m | £4.86m | £5.24m | £5.76m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £24.52k | £8.65k | £2.08k | £6.46k | £23.85k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £44.13k | £41.40k | £51.13k | £75.24k | £80.96k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £2.67k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.