Hanes ariannol THE PONY CLUB
Rhif yr elusen: 1050146
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.75m | £12.82m | £6.78m | £11.25m | £12.50m | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.47m | £12.79m | £6.68m | £10.46m | £11.99m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £34.63k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £126.88k | £82.76k | £37.24k | £636.93k | £731.02k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £987.26k | £952.19k | £469.74k | £154.35k | £114.34k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £11.19m | £11.48m | £6.06m | £10.05m | £11.16m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.76k | £12.52k | £6.33k | £4.49k | £6.74k | |
|
Incwm - Arall | £435.05k | £298.55k | £209.56k | £397.44k | £485.38k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.56m | £12.05m | £6.35m | £10.05m | £11.52m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £720.19k | £748.01k | £336.91k | £408.93k | £470.17k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £114.02k | £115.21k | £149.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £195.63k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.