Hanes ariannol The Leprosy Mission Great Britain
Rhif yr elusen: 1050327
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.79m | £8.06m | £9.99m | £11.97m | £11.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.98m | £8.15m | £7.68m | £9.07m | £9.78m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £633.55k | £54.48k | £1.12m | £1.14m | £1.32m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.77m | £8.04m | £9.86m | £11.94m | £11.05m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £18.90k | £18.18k | £15.04k | £16.81k | £40.25k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £212 | £116.70k | £6.59k | £21.14k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.45m | £2.34m | £3.88m | £4.19m | £3.10m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.11m | £6.12m | £5.66m | £6.73m | £7.27m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.86m | £2.03m | £2.02m | £2.34m | £2.51m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £77.03k | £78.24k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £4.38m | £5.42m | £5.42m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.