Hanes ariannol ELHT&ME
Rhif yr elusen: 1050478
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £647.00k | £997.00k | £997.00k | £996.00k | £839.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £824.00k | £1.02m | £1.54m | £811.00k | £804.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £353.00k | £706.00k | £833.00k | £792.00k | £578.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £219.00k | £223.00k | £0 | £0 | £43.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £116.00k | £168.00k | £179.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £75.00k | £68.00k | £48.00k | £36.00k | £39.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £7.00k | £1.00k | £28.00k | £0 | £118.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £802.00k | £1.01m | £1.53m | £802.00k | £795.00k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £22.00k | £7.00k | £14.00k | £9.00k | £9.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £112.00k | £152.00k | £161.00k | £178.00k | £227.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £22.00k | £7.00k | £14.00k | £9.00k | £9.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.