ymddiriedolwyr THE CONGLETON TOWN TRUST
Rhif yr elusen: 1051122
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Smith | Ymddiriedolwr | 12 April 2022 |
|
|
||||||||
Jacqueline Potts | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||||||
Brian Hogan | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||||||
Teresa Murphy | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||||||
Rachel Brown | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
|
||||||||
Peter Houldsworth | Ymddiriedolwr | 10 July 2017 |
|
|
||||||||
Suzanne Akers Smith | Ymddiriedolwr | 12 October 2015 |
|
|
||||||||
Rodney Lawrence Goodier | Ymddiriedolwr | 12 October 2015 |
|
|
||||||||
Margaret Gartside | Ymddiriedolwr | 12 January 2015 |
|
|||||||||
DENIS MURPHY | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
ROBERT BOSTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
DOUGLAS PARKER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.