Hanes ariannol LANCASHIRE TEACHING HOSPITALS CHARITY
Rhif yr elusen: 1051194
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £965.00k | £1.03m | £1.47m | £550.00k | £1.32m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.25m | £807.00k | £1.76m | £747.00k | £1.38m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £829.00k | £942.00k | £1.04m | £429.00k | £1.14m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £106.00k | £62.00k | £18.00k | £38.00k | £48.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £403.00k | £72.00k | £119.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £30.00k | £27.00k | £13.00k | £11.00k | £16.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £245.00k | £613.00k | £71.00k | £69.00k | £186.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.12m | £632.00k | £1.61m | £491.00k | £1.10m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £138.00k | £159.00k | £142.00k | £256.00k | £283.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £32.00k | £26.00k | £37.00k | £44.00k | £43.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £557.00k | £1.47m | £388.00k | £977.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £6.00k | £5.00k | £5.00k | £3.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £16.00k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.